Entreprise : SCEA ANDRE - SIREN 492 165 790
Identité
Dénomination
SCEA ANDRE
SIREN (siège)
492 165 790
Date d'immatriculation au RNE
06/10/2006
Début d’activité
26/09/2006
Date de fin de la personne morale
05/10/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Élevage d'autres animaux
Code APE
0149Z - Élevage d'autres animaux
Qualité
Actif agricole
Capital social
222000 EUR
Adresse du siège
11 RUE DU CHATEAU 02190 JUVINCOURT-ET-DAMARY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENAUX DENIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Juvincourt-et-Damary
Nom, Prénom(s)
RENAUX FLORENCE
Nom d'usage
ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Juvincourt-et-Damary
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/09/2006
Siret
49216579000014
Code APE
0149Z - Élevage d'autres animaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Élevage d'autres animaux
Adresse
11 RUE DU CHATEAU
02190 , JUVINCOURT-ET-DAMARY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
17/07/2020
Description
Radiation d'office : Article R.123-129 du code de commerce par jugement du 24-06-2020 le Tribunal de Grande Instance de LAON a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
13/12/2019
Description
Par jugement en date du 27.11.2019 le tribunal de grande instance de LAON a prorogé de deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/10/2017
Description
Par jugement en date du 11.10.2017 le Tribunal de Grande Instance de LAON a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, autorisé la poursuite d'activité pour une durée de trois mois, désigné la SELARL GRAVE-RANDOUX représentée par Maître GRAVE 2 place des Campions 02100 SAINT QUENTIN en qualité de liquidateur judiciaire. Désigné Madame Aude SALLAFRANQUE en qualité de juge commissaire et Madame Florence HYDULPHE en qualité de juge commissaire suppléant.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/12/2006
Description
--- AUGMENTATION DU CAPITAL A COMPTER DU 07.12.06, AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 220.000 EUROS POUR LE PORTER DE 2.000 EUROS A 222.000 EUROS PICARDIE LA GAZETTE DU 20.12.06 - DATE D'EFFET : 07/12/2006
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/10/2006
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2006A579 le 06/10/2006 --- Publici té au Journal : PICARDIE LA GAZETTE --- Parution a u Journal le 04/10/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).