Entreprise : SCI ABEILLE DE LA POSTE - SIREN 492 103 668
Identité
(Entreprise radiée le 04/06/2020)
Dénomination
SCI ABEILLE DE LA POSTE
SIREN (siège)
492 103 668
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2006
Date de fin de la personne morale
02/10/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
81 RUE DE LA BARAUDIERE 45700 VILLEMANDEUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VILLENEUVE DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
Montargis
Nom, Prénom(s)
VILLENEUVE THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VILLENEUVE ANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
VILLENEUVE PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Malakoff
Dénomination
VILLENEUVE SA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villemandeur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/09/2006
Siret
49210366800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L acquisition la propriété l administration l exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie D acquisition échange construction apport ou autrement
Adresse
81 RUE 81 rue de la Baraudiere
45700 , Villemandeur - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
04/06/2020
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31-12-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
24/02/2020
Description
Dissolution à compter du 31-12-2019, journal publicateur : Le Loiret Agricole et Rural du : 17-01-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).