Entreprise : TANGA - SIREN 491 993 432
Identité
Dénomination
TANGA
SIREN (siège)
491 993 432
Date d'immatriculation au RNE
21/09/2006
Début d’activité
05/07/2006
Date de fin de la personne morale
20/09/2066
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
PROPRIETE ET GESTION D UN PATRIMOINE FAMILIAL COMPOSE D ACTIONS OU DE PARTS DE SOCIETES DE CAPITAUX OU DE PARTS DE SOCIETES CIVILES PROPRIETE ET GESTION D UN PATRIMOINE FAMILIAL COMPOSE DE VALEURS MOBILIERES COTEES EN BOURSE D OBLIGATIONS D ACTIONS OU DE PARTS DE SOCIETES DE CAPITAUX OU DE SOCIETES CIVILES FAVORISER NOTAMMENT LA CONSERVATION LA CROISSANCE ET LA PRODUCTIVITE DES DROITS SOCIAUX APPARTENANT A LA SOCIETE
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
34 RUE GUYNEMER 75006 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MULLIEZ LAURENCE
Nom d'usage
VIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Saint Germain en Laye
Nom, Prénom(s)
MULLIEZ TANGUY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/07/2006
Siret
49199343200021
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
PROPRIETE ET GESTION D UN PATRIMOINE FAMILIAL COMPOSE D ACTIONS OU DE PARTS DE SOCIETES DE CAPITAUX OU DE PARTS DE SOCIETES CIVILES PROPRIETE ET GESTION D UN PATRIMOINE FAMILIAL COMPOSE DE VALEURS MOBILIERES COTEES EN BOURSE D OBLIGATIONS D ACTIONS OU DE PARTS DE SOCIETES DE CAPITAUX OU DE SOCIETES CIVILES FAVORISER NOTAMMENT LA CONSERVATION LA CROISSANCE ET LA PRODUCTIVITE DES DROITS SOCIAUX APPARTENANT A LA SOCIETE
Autres Activités
PROPRIETE ET GESTION D UN PATRIMOINE FAMILIAL COMPOSE D ACTIONS OU DE PARTS DE SOCIETES DE CAPITAUX OU DE PARTS DE SOCIETES CIVILES PROPRIETE ET GESTION D UN PATRIMOINE FAMILIAL COMPOSE DE VALEURS MOBILIERES COTEES EN BOURSE D OBLIGATIONS D ACTIONS OU DE PARTS DE SOCIETES DE CAPITAUX OU DE SOCIETES CIVILES FAVORISER NOTAMMENT LA CONSERVATION LA CROISSANCE ET LA PRODUCTIVITE DES DROITS SOCIAUX APPARTENANT A LA SOCIETE
Adresse
34 RUE GUYNEMER
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/07/2006
Siret
49199343200013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
32 RUE DU MAL JOFFRE
78100 , SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/10/2009
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).