Entreprise : SCI DU NAYE - SIREN 491 922 613
Identité
(Entreprise radiée le 06/12/2021)
Dénomination
SCI DU NAYE
SIREN (siège)
491 922 613
Date d'immatriculation au RNE
20/09/2006
Date de fin de la personne morale
19/09/2056
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
42 RUE DE LA PAIX 35800 DINARD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Terrasses du Naye
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUET CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Dinard
Dénomination
OCEANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Dinard
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/09/2006
Siret
49192261300014
Code APE
702C
Adresse
38 RUE DU CHAPITRE
35400 , SAINT-MALO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/09/2006
Siret
49192261300022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, exploitation de biens immobiliers
Adresse
RUE 3-5 rue Georges Clémenceau
35400 , Saint-Malo - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Terrasses du Naye
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2018
Siret
49192261300030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
42 RUE DE LA PAIX
35800 , DINARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11575
Date d'ajout
06/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 24/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/10/2020
Description
Dissolution à compter du 01/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/09/2020, liquidateur : HUET Christophe, siège de la liquidation : 42 Rue de la Paix 35800 Dinard, parution de la publicité légale : Le journal de Vitré en date du 02/10/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).