Entreprise : ACQUATECH - SIREN 491 921 102
Identité
Dénomination
ACQUATECH
SIREN (siège)
491 921 102
Date d'immatriculation au RNE
07/11/2007
Date de fin de la personne morale
06/11/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DE FONTENAY 92330 SCEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAZENEUVE LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Chevilly-Larue
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/09/2006
Siret
49192110200027
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Plomberie, chauffage, climatisation
Adresse
4 RUE 4 Rue de Fontenay
92330 , Sceaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/09/2006
Siret
49192110200019
Code APE
453E
Adresse
126 BD JEAN MERMOZ
94550 , CHEVILLY-LARUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23356
Date d'ajout
03/04/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 03/04/2014 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Scp Ouizille-De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 03/04/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
53878
Date d'ajout
01/04/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 01/04/2010 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2010J00335 , date de cessation des paiements le 12/05/2009 , désigne juge commissaire M. Brugere Pascal , liquidateur SCP Ouizille-De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 51, avenue du Maréchal Joffre 92000 Nanterre , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
51563
Date d'ajout
29/03/2010
Description
Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée
Numéro d'observation
5281
Date d'ajout
07/11/2007
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).