Entreprise : A C B L - SIREN 491 774 188
Identité
Dénomination
A C B L
SIREN (siège)
491 774 188
Date d'immatriculation au RNE
07/09/2006
Date de fin de la personne morale
06/09/2105
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
24200 SAINT ANDRE D'ALLAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PONTOU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAFOND BERNARD
Nom d'usage
LAFOND
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
SAINT ANDRE D ALLAS
Nom, Prénom(s)
CHEVALLEY ARNAUD
Nom d'usage
CHEVALLEY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Coux et Bigaroque-Mouzens
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/10/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/2006
Siret
49177418800016
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
construction rénovation de maisons d'habitations de locaux à usages commerciaux, construction rénovation de piscines terrains de tennis et aires de jeux et de loisirs tous travaux de maçonnerie divers.
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
Pontou
24200 , Saint-André-d'Allas - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PONTOU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3151
Date d'ajout
09/06/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 09/06/2021, prononce la clôture pour extinction du passif, nom du liquidateur : Selarl Hirou
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
55713
Date d'ajout
18/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bergerac rendue le 18/01/2019 nommant M. Paris P juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
29374
Date d'ajout
14/03/2014
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bergerac rendue le 14/03/2014 nommant Selarl Hirou 6-7 BD Aristide Briand 33506 LIBOURNE CEDEX liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
18465
Date d'ajout
10/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bergerac rendue le 10/01/2012 nommant M. Monpontet Jl juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
1147
Date d'ajout
20/01/2009
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bergerac rendue le 20/01/2009 nommant M. Duhaze Jm juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
11521
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Bergerac
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/11/2008
Description
Jugement du TGI DE PERIGUEUX pour TC SARLAT du 07/11/2008 nommant MME GADAUD MAGENDIE Maylis en qualité de Juge Commissaire en remplacement de MME DESCOUT Jacqueline
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/10/2008
Description
Jugement du TGI DE PERIGUEUX pour TC Sarlat du 17/10/2008 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 01/06/2008. Juge Commissaire : Madame Jacqueline DESCOUT Liquidateur : Maitre TORELLI Jean-François 7 rue la Boétie 24000 Périgueux
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
D2 2011-10-14 MODIFICATION DU PLAN 2011-10-18 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).