Entreprise : KUBICKI CONSEIL & FORMATION - SIREN 491 755 583
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2022)
Dénomination
KUBICKI CONSEIL & FORMATION
SIREN (siège)
491 755 583
Date d'immatriculation au RNE
15/07/2014
Date de fin de la personne morale
14/07/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
15 AV PIERRE GUERIN 63300 THIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KUBICKI DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Thiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2006
Siret
49175558300011
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
34 CRS DE LA REPUBLIQUE
03800 , GANNAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2012
Siret
49175558300037
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
10 BD DANIELLE CASANOVA
34200 , SETE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LE DON JUAN APT N 11
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2014
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2009
Siret
49175558300029
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
15 AV PIERRE GUERIN
63300 , THIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16988
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 14/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2842
Date d'ajout
18/03/2015
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/12/2014 Liquidateur : KUBICKI Daniel Le siège de la liquidation est fixé à : 15 avenue Pierre Guérin 63300 Thiers Journal d'annonces légales : LE SEMEUR HEBDO en date du 06/02/2015 Mise en sommeil de la société à compter du 30/12/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).