Entreprise : SCI LORCA DEVELOPPEMENT - SIREN 491 565 321
Identité
(Entreprise radiée le 27/07/2017)
Dénomination
SCI LORCA DEVELOPPEMENT
SIREN (siège)
491 565 321
Date d'immatriculation au RNE
05/06/2012
Date de fin de la personne morale
04/06/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
7 IMP DES PYRENEES 32550 PAVIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAGARDE FRANCK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Auch
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/01/2010
Siret
49156532100024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
76 RUE LOUIS BLANC
03200 , VICHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2006
Siret
49156532100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RUE PAUL GAUZY
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/2012
Siret
49156532100032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de biens, gestion d'immeubles.
Adresse
7 IMP 7 impasse des Pyrénées
32550 , Pavie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2921
Date d'ajout
27/07/2017
Description
Radiation du RCS le 27/07/2017 avec effet au 31/12/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
687
Date d'ajout
17/02/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 17/12/2015 Liquidateur : LAGARDE Franck Le siège de la liquidation est fixé à : 5 rue Marc Chagall 32000 Auch Journal d'annonces légales : LE PETIT JOURNAL en date du 08/01/2016
Numéro d'observation
1641
Date d'ajout
04/05/2015
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 05/02/2014. Modification relative aux dirigeants à compter du 05/02/2014 : - Partant : SOLBERG Olav, Co-gérant, Associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).