Entreprise : SCI ORTHOLI - SIREN 491 490 959
Identité
Dénomination
SCI ORTHOLI
SIREN (siège)
491 490 959
Date d'immatriculation au RNE
05/06/2018
Début d’activité
15/02/2018
Date de fin de la personne morale
04/06/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, construction, exploitation par bail, location de terrains, immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
2 IMP DES SOURCES 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDIN MARIE-PIERRE , MARCELLE , EUGENIE
Nom d'usage
PERROT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
PERROT DOMINIQUE , PIERRE , MARIE , SIMON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/2018
Siret
49149095900021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, construction, exploitation par bail, location de terrains, immeubles.
Autres Activités
Acquisition, propriété, gestion, construction, exploitation par bail, location de terrains, immeubles.
Adresse
2 IMP DES SOURCES
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2006
Siret
49149095900013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
23 RUE GEORGES CADOUDAL
56400 , AURAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4891
Date d'ajout
06/06/2018
Description
Radiation du RCS le 06/06/2018 avec effet au 15/02/2018 Transfert du siège social et de l'établissement principal du 23 rue Georges Cadoudal, 56400 Auray au 2 impasse des Sources, 56000 Vannes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2980
Date d'ajout
05/06/2018
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal à compter du 15/02/2018 : Ancienne adresse : 23 RUE GEORGES CADOUDAL 56400 AURAY Nouvelle adresse 2 impasse des Sources 56000 Vannes Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/02/2018 : Modifié : PERROT Dominique, Pierre, Marie, Simon, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 2 impasse des Sources 56000 Vannes Modifié : PERROT Marie-Pierre, Marcelle, Eugénie, Gérante, Associée indéfiniment responsable, demeurant 2 impasse des Sources 56000 Vannes
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).