Entreprise : HOLDING DE COMPOSTELLE - SIREN 491 393 690
Identité
Dénomination
HOLDING DE COMPOSTELLE
SIREN (siège)
491 393 690
Date d'immatriculation au RNE
04/08/2006
Date de fin de la personne morale
03/08/2056
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
240000 EUR
Adresse du siège
13 RUE DU MOULIN A VENT 51200 EPERNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBERT DOMINIQUE , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Chouilly
Nom, Prénom(s)
ALBERT LOUIS , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1994
Commune de résidence
Chouilly
Nom, Prénom(s)
ALBERT SEBASTIEN , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1989
Commune de résidence
Chouilly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/07/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/09/2010
Siret
49139369000020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
13 RUE DU MOULIN A VENT
51200 , EPERNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2006
Siret
49139369000012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
134 RUE DES JANCELINS
51200 , EPERNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6468
Date d'ajout
13/09/2017
Description
Dissolution par transmission du patrimoine à l'associé unique SAS MANGIN EGLY ENTREPRISES RCS CHALONS EN CHAMPAGNE 402 671 440 à compter du 24/07/2017 Journal d'annonces légales : petites affiches matot braine en date du 31/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6469
Date d'ajout
13/09/2017
Description
Radiation du RCS le 13/09/2017 avec effet au 24/07/2017 Transmission du patrimoine à l'associé unique sas Mangin Egly Entreprises rcs Châlons en Champagne 402 671 440
Numéro d'observation
7703
Date d'ajout
05/10/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/09/2010 : Partant : ALBERT Marie-Paule Raymonde, Associé indéfiniment responsable Nouveau : ALBERT Sébastien Roger Albert, Associé indéfiniment responsable Nouveau : ALBERT Louis Robert Albert, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : ALBERT Dominique Roger, Gérant devient Gérant associé indéfiniment responsable Transfert du siège social à compter du 27/09/2010 : Ancienne adresse : 134 rue des Jancelins 51200 Epernay Nouvelle adresse : 13 rue du Moulin à Vent 51200 Epernay Transfert de l'établissement principal à compter du 27/09/2010 : Ancienne adresse : 134 rue des Jancelins 51200 Epernay Nouvelle adresse : 134 rue des Jancelins 51200 Epernay
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce d'Épernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au greffe du tribunal de commerce de Reims par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce d'Épernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au greffe du tribunal de commerce de Reims par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).