Entreprise : SCI DAVID - SIREN 491 297 222
Identité
(Entreprise radiée le 14/11/2017)
Dénomination
SCI DAVID
SIREN (siège)
491 297 222
Date d'immatriculation au RNE
31/07/2006
Date de fin de la personne morale
30/07/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE LA FORET 89100 SOUCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAELS MONIQUE , JEANNE , CAMILLE
Nom d'usage
DAVID
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
Soucy
Nom, Prénom(s)
DAVID ROGER , RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1938
Commune de résidence
Soucy
Nom, Prénom(s)
DAVID DENIS , ROBERT , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Subligny
Nom, Prénom(s)
DAVID CATHERINE , GERMAINE , RAYMONDE
Nom d'usage
DEMONTIGNY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Soucy
Nom, Prénom(s)
DAVID LAURENT , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Saint-Estève
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/07/2006
Siret
49129722200011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration et la gestion de tous immeubles et généralement toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet
Adresse
12 RUE 12 Rue de la Forêt
89100 , Soucy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25625
Date d'ajout
14/11/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 02/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24900
Date d'ajout
15/09/2017
Description
Dissolution à compter du 31 août 2017 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31 août 2017 siège de la liquidation est fixé à l'adresse du siège social parution de la publicité légale le 08 septembre 2017 dans l'YONNE REPUBLICAINE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/07/2006
Description
Historique des observations depuis le 31/07/2006 : Publicité constitution : LA LIBERTE DE L'YONNE du 27.07.2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).