Entreprise : CENTRE LOIRE DISTRIBUTION TEAM - SIREN 491 281 853
Identité
Dénomination
CENTRE LOIRE DISTRIBUTION TEAM
Sigle
C.L.D TEAM
SIREN (siège)
491 281 853
Date d'immatriculation au RNE
01/08/2006
Date de fin de la personne morale
31/07/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
LES VARENNES 18000 BOURGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PEAGE A71
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUESLAIN WILLIAM
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
FLEURY LES AUBRAIS
Nom, Prénom(s)
BUFFET YVES
Qualité
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
LA CHAPELLE ST URSIN
Nom, Prénom(s)
HENNEBICO FRANCOISE
Nom d'usage
VAN ROBAEYS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
CHATEAUROUX
Nom, Prénom(s)
FLEURET DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
CHATEAUROUX
Nom, Prénom(s)
ROY CHANTAL
Nom d'usage
BUFFET
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
LA CHAPELLE ST URSIN
Nom, Prénom(s)
STEMPAK JEAN-MICHEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
MEREAU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/06/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/07/2006
Siret
49128185300011
Nom commercial
C.L.D TEAM
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la gestion et la disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières émises à quelque titre que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères toutes activités de prestations de services
Adresse
lieudit les Varennes
18000 , Bourges - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Péage A71
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4229
Date d'ajout
23/07/2019
Description
Radiation du RCS le 23/07/2019 avec effet au 17/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4220
Date d'ajout
23/07/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 17/06/2019, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF Date d'effet : 17/06/2019
Numéro d'observation
4940
Date d'ajout
31/12/2014
Description
EN DATE DU 16/12/2014, JUGEMENT PRONONCANT LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE CENTRE LOIRE DISTRIBUTION TEAM (SAS) A MAINTENU M. JACQUES LOBRY COMME JUGE-COMMISSAIRE ; M. BERNARD GANIEUX COMME JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT LA SELARL GREGORY WAUTOT, 9 PLACE DE JAUDE – 63000 CLERMONT FERRAND AVEC POUR MISSION DE PROCEDER AUX LICENCIEMENTS A DESIGNE COMME LIQUIDATEUR SCP BRO-PONROY 40 BIS, RUE MOYENNE-18000 BOURGES AVEC POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 17/02/2015
Numéro d'observation
3595
Date d'ajout
30/09/2014
Description
Suivant jugement en date du 16/09/2014 le Tribunal de Commerce de Bourges a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de CENTRE LOIRE DISTRIBUTION TEAM A maintenu comme juge-commissaire : M Jacques LOBRY et comme juge-commissaire suppléant : M Bernard GANIEUX Comme mandataire judiciaire : SCP BRO-PONROY 40 bis rue Moyenne 18000 Bourges Comme administrateur SELARL Grégory WAUTOT 9 place de Jaude 63000 Clermont-Ferrand Fixé provisoirement la date de cessation de paiements au 16/09/2014 et ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
1027
Date d'ajout
11/03/2014
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 04/03/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A OUVERT UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE CENTRE LOIRE DISTRIBUTION TEAM (SAS) ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE : M. JACQUES LOBRY JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: M. BERNARD GANIEUX MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP BRO-PONROY- 40 BIS, RUE MOYENNE-18000 BOURGES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : SELARL GREGORY WAUTOT- 9 PLACE DE JAUDE - 63000 CLERMONT-FERRAND AVEC POUR MISSION D'ASSISTER LA DEBITRICE POUR TOUS LES ACTES DE GESTION A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).