Entreprise : SCI TY AR GIVRI - SIREN 491 229 084
Identité
Dénomination
SCI TY AR GIVRI
SIREN (siège)
491 229 084
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2006
Début d’activité
18/07/2006
Date de fin de la personne morale
02/08/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Locations immobilières
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
KERNEVEZ LORVILON 29370 ELLIANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAFFRES LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Brest
Nom, Prénom(s)
LARZUL JEAN-JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
QUIMPER
Nom, Prénom(s)
LARZUL SOLENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Elliant
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/07/2006
Siret
49122908400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Locations immobilières
Autres Activités
Locations immobilières
Adresse
KERNEVEZ LORVILON
29370 , ELLIANT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2875
Date d'ajout
05/05/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2014 : Partant : LARZUL Christine, Gérant, Associé Nouveau : JAFFRES Laurent, Associé Changement de qualité : LARZUL Jean-Jacques, Associé devient Gérant, Associé Modifié : LARZUL Solène, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).