Entreprise : FRANCHE COMTE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER - SIREN 491 118 790
Identité
(Entreprise radiée le 30/03/2023)
Dénomination
FRANCHE COMTE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
Sigle
FCDI
SIREN (siège)
491 118 790
Date d'immatriculation au RNE
17/07/2006
Date de fin de la personne morale
16/07/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1880000 EUR
Adresse du siège
26 RUE DE LA REPUBLIQUE 25000 BESANCON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARMIER SYLVAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Frasne
Nom, Prénom(s)
MASSON FABIEN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BESANCON
Nom, Prénom(s)
DELORME JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Aromas
Nom, Prénom(s)
BRESSON ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Bouhans-les-Lure
Nom, Prénom(s)
BAULEY ROLAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Vaux-le-Moncelot
Nom, Prénom(s)
BOUQUET PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Malbrans
Nom, Prénom(s)
DUFOUR DAVID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Morteau
Nom, Prénom(s)
BRELOT THIERRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Champdivers
Nom, Prénom(s)
ROLLET STEPHANE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Oiselay-et-Grachaux
Nom, Prénom(s)
RICCHIUTI VERONIQUE , MARGUERITE , MARIE-THERESE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Sainte-Suzanne
Nom, Prénom(s)
TISSERAND CHRISTINE , ANTOINE , CHARLOTTE
Nom d'usage
GRILLET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Bonlieu
Nom, Prénom(s)
LOMBARD MAGALY , JEANNINE , PASCALE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Montbéliard
Nom, Prénom(s)
PAULIN JEAN-LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Bousseraucourt
Nom, Prénom(s)
MARTIN ERIC , GEORGES , DENIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Montfaucon
Dénomination
SERECO MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BESANCON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2006
Siret
49111879000014
Code APE
671C
Adresse
11 AV ELISEE CUSENIER
25000 , BESANCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2006
Siret
49111879000022
Nom commercial
PATRIMO CONSEIL
Enseigne
SQUARE HABITAT
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes transactions et opérations sur immeubles et fonds de commerce ainsi que l'activité de marchand de biens. Acquisition, détention, gestion et cession de participations financières, de portefeuilles d'actions, de parts sociales ou d'intérêts, d'obligations et, plus généralement, de toutes valeurs mobilières. Toutes prestations de service en matière financière, juridique, comptable, administrative, commerciale et informatique. Acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous biens et droits immobiliers, la propriété et d'administration par voie de location,de sous-location ou autrement des immeubles lui appartenant ou dont elle pourrait devenir propriétaire
Adresse
26 RUE 26 Rue de la République
25000 , Besançon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/11/2022
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 07/11/2022. Dénomination de l'associé unique : CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, Besançon : 384899399. Journal d'annonces légales : macommune.info paru le 14/11/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4194
Date d'ajout
27/07/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 06/07/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).