Entreprise : SASP F.C LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE - SIREN 491 086 195
Identité
Dénomination
SASP F.C LIBOURNE SAINT SEURIN SUR L'ISLE
SIREN (siège)
491 086 195
Date d'immatriculation au RNE
17/07/2006
Date de fin de la personne morale
16/07/2105
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
AV DE VERDUN 33500 LIBOURNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STADE J.A MOUEIX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHOME MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1922
Commune de résidence
Saint-Seurin-sur-l'Isle
Nom, Prénom(s)
BUISSON PHILIPPE , LIONEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Libourne
Nom, Prénom(s)
TESTAS PIERRE , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Libourne
Nom, Prénom(s)
DONNE ALAIN , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1942
Commune de résidence
Sablons
Nom, Prénom(s)
MERIAS PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Saint-Emilion
Nom, Prénom(s)
SUPERY GUILLAUME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Libourne CEDEX
Nom, Prénom(s)
DECOUX HENRI , FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Cabara
Nom, Prénom(s)
LAGARDERE JEAN , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Montagne
Nom, Prénom(s)
LABRUE PATRIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Libourne
Nom, Prénom(s)
DESPORT SERGE , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Arveyres
Nom, Prénom(s)
LALLE CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Libourne
Nom, Prénom(s)
ALIBERT MARCEL , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Vayres
Nom, Prénom(s)
DELARBRE MARC , DIDIER , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Lalande-de-Pomerol
Nom, Prénom(s)
LAYDIS BERNARD , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Libourne
Nom, Prénom(s)
PASQUON JEAN , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Puisseguin
Dénomination
CABINET DUPOUY ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mérignac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/06/2006
Siret
49108619500014
Code APE
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
exploitation d'un club professionnel de football organisation de manifestations sportives professionnelles distribution de tous articles sportifs vêtements de luxe produits alimentaires et produits dérivés et tous articles et prestations couramment vendus par des clubs de football professionnels
Adresse
AV avenue de Verdun Stade J A Moueix Libourne code commune errone
33500 , LIBOURNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STADE J.A MOUEIX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/07/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 30 .09.2009 prononçant la liquidation judiciaire. Rep orte la date de cessation des paiements au 01.05.2 009 Liquidateur : SELARL Laurent MAYON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/07/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX 33 du 02.9.2009_ ouvrant une procédure de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 27.0 7.2009. Mandataire judiciaire : SELARL LAURENT MAY ON 54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 33000 BORDEAUX
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 30/09/2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).