Entreprise : STENTYS - SIREN 490 932 449
Identité
(Entreprise radiée le 16/05/2024)
Dénomination
STENTYS
SIREN (siège)
490 932 449
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2008
Date de fin de la personne morale
23/01/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
804739.71 EUR
Adresse du siège
171 B AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARNAUD MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Le Vésinet
Nom, Prénom(s)
MEYNADIER MARIE-HELENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SPAULDING CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
BARATTE SOPHIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
AUDIT ET DIAGNOSTIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
A&D HOLDING
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/09/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2007
Siret
49093244900047
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Nature de l'établissement
Activité principale
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Adresse
18 RUE D'HAUTEVILLE
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/08/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2007
Siret
49093244900021
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Nature de l'établissement
Activité principale
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Adresse
25 RUE DE CHOISEUL
75002 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/08/2013
Siret
49093244900039
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Nature de l'établissement
Activité principale
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Adresse
29 RUE SAINT-AUGUSTIN
75002 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
29 AU 31
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2006
Siret
49093244900013
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Nature de l'établissement
Activité principale
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Adresse
28 ALLEES LEON GAMBETTA
92110 , CLICHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/04/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2019
Siret
49093244900062
Code APE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreposage et stockage frigorifique.
Adresse
7 RUE DU FOSSE BLANC
92230 , GENNEVILLIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7-14
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/04/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/05/2020
Siret
49093244900070
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité inchangée : Bureaux d'étude sur les dispositifs médicaux.
Adresse
171 B AV CHARLES DE GAULLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/05/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2007
Siret
49093244900054
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Bureaux d'étude sur les dispositifs médicaux.
Adresse
17 AV DE LA METALLURGIE
93200 , SAINT-DENIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
17-19
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
42923
Date d'ajout
16/05/2024
Description
Radiation d'office à compter du 09/04/2024 au terme du délai de trois ans après la mention de dissolution (art. R. 123-131 du Code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41244
Date d'ajout
09/04/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 09/04/2024
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/04/2021
Description
Dissolution à compter du 23/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/03/2021, liquidateur : 2M & Associés, siège de la liquidation : 171B Avenue Charles de Gaulle, Bât. c 92200 Neuilly-sur-Seine, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 26/03/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/04/2021
Description
Dissolution à compter du 23/03/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/03/2021, liquidateur : 2M & Associés, siège de la liquidation : 171B Avenue Charles de Gaulle, Bât. c 92200 Neuilly-sur-Seine, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 26/03/2021
Numéro d'observation
21124
Date d'ajout
22/04/2020
Description
Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé en date du 1 avril 2020 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sous le numéro 2020J00530 , Administrateur SCP Abitbol & Rousselet prise en la personne de Maitre Frédéric Abitbol 38 Avenue Hoche 75008 Paris et la SELARL BLERIOT & ASSOCIES administrateur judiciaire prise en la personne de Me Philippe BLERIOT, 26 Chemin de la Madeleine 93000 BOBIGNY avec pour mission de : surveillance , Mandataire judiciaire Selafa Mja en la personne de Maître Axel Chuine 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny et a ouvert une période d'observation expirant le 1 octobre 2020 . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
2008B0175284
Date d'ajout
08/11/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE BOBIGNY SOUS LE NUMERO 2018B10154
Numéro d'observation
88631
Date d'ajout
05/11/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège 28/09/2018
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/07/2008
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).