Entreprise : SCI DES TROIS PONTS - SIREN 490 756 889
Identité
(Entreprise radiée le 07/12/2021)
Dénomination
SCI DES TROIS PONTS
SIREN (siège)
490 756 889
Date d'immatriculation au RNE
19/06/2006
Date de fin de la personne morale
18/06/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
5 RUE BERNARD 07250 LE POUZIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUIX YOANN , CLAUDE , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Le Pouzin
Nom, Prénom(s)
MOINS ANNIE , MADELEINE
Nom d'usage
BOUIX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Le Pouzin
Nom, Prénom(s)
BOUIX LUDOVIC , GERMAIN , YVON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Saint-Julien-en-Saint-Alban
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/06/2006
Siret
49075688900013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location d'immeubles nus.
Adresse
5 RUE 5 RUE BERNARD
07250 , Le Pouzin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15759
Date d'ajout
07/12/2021
Description
Radiation d'office du RCS d'Aubenas le 07/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11126
Date d'ajout
31/08/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).