Entreprise : SCI MAZEROLLES - SIREN 490 741 725
Identité
(Entreprise radiée le 07/02/2022)
Dénomination
SCI MAZEROLLES
SIREN (siège)
490 741 725
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2006
Date de fin de la personne morale
26/06/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
15 PL JOSEPH PANCAUT 40000 MONT-DE-MARSAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAPE LINYI , JUNG , SUNG
Nom d'usage
THUONG
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
MONT DE MARSAN
Nom, Prénom(s)
THUONG NHU , THO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
MONT DE MARSAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/05/2006
Siret
49074172500017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION GESTION ADMINISTRATION EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION DES LOCAUX SIS A MAZEROLLES
Adresse
15 PL 15 PLACE PANCAUT
40000 , MONT DE MARSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
799
Date d'ajout
07/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/10/2021
Description
Dissolution à compter du 04/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 04/10/2021, liquidateur : THUONG NHU THO, siège de la liquidation : 15 Place PANCAUT 40000 Mont-de-Marsan, parution de la publicité légale : Les Annonces Landaises paru le 09/10/2021
Numéro d'observation
5497
Date d'ajout
05/10/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 04/10/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).