Entreprise : CAPINVEST SAS - SIREN 490 600 426
Identité
(Entreprise radiée le 24/07/2023)
Dénomination
CAPINVEST SAS
SIREN (siège)
490 600 426
Date d'immatriculation au RNE
20/06/2006
Date de fin de la personne morale
19/06/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2000000 EUR
Adresse du siège
625 AV DE LA SALADELLE 34130 SAINT-AUNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE SAINT ANTOINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNIER LAURENCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Castries
Nom, Prénom(s)
MICHEL SEBASTIEN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Castelnau-le-Lez
Nom, Prénom(s)
KOPP YVAN , RAYMOND , HENRI , GEORGES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
BAILLARGUES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/06/2006
Siret
49060042600012
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
AV DE LA MER
34970 , LATTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE SOLIS-BUREAUX ELYTIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2016
Siret
49060042600020
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
4 ALL DU LEVANT
34970 , LATTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE SOLIS BUREAUX ELYTIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/2017
Siret
49060042600038
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
625 AV DE LA SALADELLE
34130 , SAINT-AUNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE SAINT ANTOINE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29214
Date d'ajout
24/07/2023
Description
Cessation d'activité dans le ressort du Tribunal par jugement du 21/07/2023 de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13946
Date d'ajout
11/04/2022
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure En date du 08/04/2022, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de CAPINVEST (SAS), a designé : Liquidateur : Me Christine DAUVERCHAIN - 2, RUE ST COME - 34000 MONTPELLIER. Date d'effet : 08/04/2022
Numéro d'observation
24380
Date d'ajout
15/06/2021
Description
Adoption d'un plan de redressement En date du 11/06/2021, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9 de CAPINVEST (SAS)pour une durée de 10 ans,et a désigné SELARL FHB représentée par Me Jean-François BLANCen qualité de Commissaire à l'exécution du plan.Date d'effet : 11/06/2021
Numéro d'observation
24434
Date d'ajout
05/10/2020
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 02/10/2020, Le Tribunal de Commerce de Montpellier a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois.Date d'effet : 02/10/2020
Numéro d'observation
3864
Date d'ajout
11/02/2020
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 07/02/2020, Le Tribunal de Commerce de Montpellier a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois. Date d'effet : 07/02/2020
Numéro d'observation
21651
Date d'ajout
30/07/2019
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire En date du 29/07/2019, LeTribunal de Commerce de MONTPELLIER a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de : CAPINVEST (SAS) et a désigné : Administrateur Judiciaire : SELARL FHB représentée par Me Jean-François BLANC - 5, RUE DES SALINS - 34070 MONTPELLIER, avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition. Mandataire Judiciaire Me Christine DAUVERCHAIN - 2, RUE ST COME - 34000 MONTPELLIER , a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois et a fixé au 29/07/2019 la date de cessation des paiements. Date d'effet : 29/07/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).