Entreprise : AVENIR 21 - SIREN 490 587 417
Identité
(Entreprise radiée le 01/10/2019)
Dénomination
AVENIR 21
SIREN (siège)
490 587 417
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2009
Date de fin de la personne morale
02/08/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
21900 EUR
Adresse du siège
6 PL SAINTE CROIX 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANDZINSKI MICHAEL , RAYMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Saint-Jean-la-Poterie
Nom, Prénom(s)
CARBONNEL MAXIME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1986
Commune de résidence
Flers-en-Escrebieux
Nom, Prénom(s)
FROGER ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Douai
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAUX SYLVAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Châlons-en-Champagne
Nom, Prénom(s)
VALET NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Douai
Nom, Prénom(s)
POIRE PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Névache
Nom, Prénom(s)
ELOIRE JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Châlons-en-Champagne
Nom, Prénom(s)
LECIGNE SYLVAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Fressies
Nom, Prénom(s)
COLLET ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Châlons-en-Champagne
Nom, Prénom(s)
DELSIGNE FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
CHAMBOIS
Nom, Prénom(s)
BLERVACQUE LOUIS , PHILIPPE , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Râches
Nom, Prénom(s)
BAENA MIGUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CARON JEAN-NOEL , FRANCIS , DIDIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Châlons-en-Champagne
Nom, Prénom(s)
HERMANT LUDOVIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Moussy
Dénomination
OSER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Sannois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/04/2009
Siret
49058741700034
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RUE DOM PIERRE PERIGNON
51000 , CHALONS-EN-CHAMPAGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TECHNOLOGIQUE DU MONT BERNARD
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/01/2012
Siret
49058741700042
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
6 PL SAINTE CROIX
51000 , CHALONS-EN-CHAMPAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/05/2006
Siret
49058741700018
Code APE
741J
Adresse
7 RUE DE LA CHAPELLE
59128 , FLERS-EN-ESCREBIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/04/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/06/2007
Siret
49058741700026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RUE DES MOLETTES
59286 , ROOST-WARENDIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU CHEVALEMENT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
01/10/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 03-04-2018 AVEC DATE D'EFFET AU 31-03-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
27/02/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 20-12-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : PETITES AFFICHES MATOT BRAINE DU : 22-01-2018, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).