Entreprise : POZ'KA - SIREN 490 185 097
Identité
Dénomination
POZ'KA
SIREN (siège)
490 185 097
Date d'immatriculation au RNE
23/06/2006
Début d’activité
04/04/2006
Date de fin de la personne morale
22/06/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Création, fabrication, importation, exportation et diffusion de vêtements et accessoires de mode
Code APE
1419Z - Fabrication d'autres vêtements et accessoires
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
19 RUE GARNIER PAGES 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEVAED DENIS , MARTIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Paris 0
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/04/2006
Siret
49018509700014
Nom commercial
POZ' KA
Enseigne
POZ'KA
Code APE
1419Z - Fabrication d'autres vêtements et accessoires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Création, fabrication, importation, exportation et diffusion de vêtements et accessoires de mode
Adresse
19 RUE GARNIER PAGES
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
03/07/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 23/06/2020 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée et désignant liquidateur la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me Laura BES BD DE LA POINTE DES SABLES BP 69 97256 FORT DE FRANCE CEDEX.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
11/03/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 10/03/2020, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire, SELARL BCM lotissement Hardy Dessources pointe des sables 97200 Fort de France,, avec pour mission : d'assister, en qualité de Mandataire Judiciaire : Maître Laura BES,, date de cessation des paiements le 18/12/2019.
Numéro d'observation
1462
Date d'ajout
04/05/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/12/2009 : Partant : PHAAN Julie Marietta, Gérant(e) Nouveau : DEVAED DENIS, MARTIN, Gérant(e)
Numéro d'observation
4641
Date d'ajout
18/08/2006
Description
Changement de gérant GERANT PARTANT : HUC HARRY. NOUVEAU GERANT : PHAAN JULIE. Date d'effet : 23/06/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).