Entreprise : J.M.R - SIREN 490 171 303
Identité
Dénomination
J.M.R
SIREN (siège)
490 171 303
Date d'immatriculation au RNE
31/05/2006
Date de fin de la personne morale
30/05/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
HAM RAPHELE LES ARLES 13104 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE DES CHANOINES LOT N2
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DENOYELLE FREDERIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
ARLES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/06/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/05/2006
Siret
49017130300012
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et tous corps d'état
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
HAM RAPHELE LES ARLES
13104 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE DES CHANOINES LOT N2
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4628
Date d'ajout
19/06/2019
Description
Radiation du RCS le 19/06/2019 avec effet au 19/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
241
Date d'ajout
10/01/2019
Description
Cessation complète d'activité - Art. R123-125 à compter du 10/01/2019
Numéro d'observation
5096
Date d'ajout
03/11/2009
Description
CESSATION D'ACTIVITE (Article 123-125 du Code de Commerce)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2703
Date d'ajout
11/12/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 24/10/2006 : PARTANT : RODRIGUES SEBASTIEN JOACHIM, GÉRANT(E) NOUVEAU : DENOYELLE FREDERIC, GÉRANT(E) PV DEPOT N°1273 LE 11.12.2006 - LA LIBERTE LE COMMERCIAL PROVENCE LE 28.10.2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).