Entreprise : SCI JB - SIREN 490 153 566
Identité
(Entreprise radiée le 06/10/2022)
Dénomination
SCI JB
SIREN (siège)
490 153 566
Date d'immatriculation au RNE
17/05/2006
Date de fin de la personne morale
16/05/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
350500 EUR
Adresse du siège
14 RUE DES TOURNESOLS 71000 SANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PILON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD JOEL , LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Charnay-lès-Mâcon
Nom, Prénom(s)
BERNARD MATHILDE , NADINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1992
Commune de résidence
Firminy
Nom, Prénom(s)
LAPORTE BLANDINE , YVONNE , MARIE
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Firminy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/05/2006
Siret
49015356600016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
14 RUE DES TOURNESOLS
71000 , SANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PILON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/006538
Date d'ajout
06/10/2022
Description
Radiation en date du 06/10/2022 - Clôture des opérations de liquidation 17/05/2022 (Assemblée générale en date du 17/05/2022).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/006537
Date d'ajout
06/10/2022
Description
Cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale à compter du 17/05/2022
Numéro d'observation
F22/006537
Date d'ajout
06/10/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 17/05/2022 - Siège de la liquidation : 1 Grande rue de la Coupée 71850 CHARNAY-LES-MACON - Publicité dans un journal d'annonces légales : www.macon-infos.com du 15/06/2022
Numéro d'observation
F22/006537
Date d'ajout
06/10/2022
Description
Modification relative aux dirigeants : BERNARD Joël Luc nom d'usage : BERNARD Joël n'est plus gérant BERNARD Joël Luc nom d'usage : BERNARD Joël devient liquidateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).