Entreprise : LES 3 MASSIFS - SIREN 490 057 593
Identité
(Entreprise radiée le 22/05/2023)
Dénomination
LES 3 MASSIFS
SIREN (siège)
490 057 593
Date d'immatriculation au RNE
11/05/2006
Date de fin de la personne morale
10/05/2036
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
180000 EUR
Adresse du siège
22 AV FOCH 54000 NANCY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLRY GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Maraussan
Nom, Prénom(s)
BROCARD ROLAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Nancy
Nom, Prénom(s)
CHAMPENOIS JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
GRENOBLE
Nom, Prénom(s)
CHEVRY JEAN-LUC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
LAY ST CHRISTOPHE
Dénomination
MILLESIME CAPITAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Limas
Dénomination
AR'AUME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Veurey-Voroize
Dénomination
SARL BRIHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Nancy
Dénomination
GREEMENTS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
La murette
Dénomination
FONCIERES & TERRITOIRES
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Nancy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2006
Siret
49005759300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE GEORGES DE LA TOUR
54000 , NANCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/2006
Siret
49005759300025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration et gestion par voie de location ou autrement d'un ensemble immobilier, à usage d'activité d'une surface d'environ 4250 M2 sur les parcelles cadastrées section ai n° 96-14-15 pour une contenance totale de 8581 M2, situé sur la commune d'Échirolles (38130), et de tous autres biens dont elle viendrait à être propriétaire. La prise de participation dans la SCCV Mira dont l'objet social est la construction et la vente à utilisateurs ou investisseurs de deux immeubles de bureaux de 1000 M2 chacun, sis à St Jean de Moirans (38430)
Adresse
22 AV 22 avenue Foch
54000 , Nancy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8472
Date d'ajout
22/05/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/03/2023
Description
Dissolution à compter du 08/03/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/03/2023, siège de la liquidation : 22 Avenue Foch 54000 Nancy, parution de la publicité légale : Les Tablettes Lorraines paru le 14/03/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).