Entreprise : EARL VIGNOBLES XO - SIREN 489 890 947
Identité
Dénomination
EARL VIGNOBLES XO
SIREN (siège)
489 890 947
Date d'immatriculation au RNE
03/05/2006
Début d’activité
15/03/2018
Date de fin de la personne morale
25/10/2105
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Culture de la vigne
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
4 CRS XAVIER MOREAU 33720 PODENSAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PASQUET LOIC , HUGUES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Podensac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/03/2018
Siret
48989094700034
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Culture de la vigne
Adresse
4 CRS XAVIER MOREAU
33720 , PODENSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/08/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2006
Siret
48989094700018
Code APE
741J
Adresse
11 RUE DE L'ANCIENNE MAIRIE
86130 , JAUNAY-MARIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25686
Date d'ajout
27/06/2019
Description
Modification du plan de redressement, jugement arretant le plan de redressement par apurement du passif et continuation d'activité TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE BORDEAUX en date du 17/05/2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
96930
Date d'ajout
19/10/2018
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux En date du 05/10/2018 A prononcé le renouvellement de la période d'observation
Numéro d'observation
81446
Date d'ajout
14/06/2018
Description
Jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux En date du 23/03/2018 A prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, fixe provisoirement au 21/11/2017 la date de cessation des paiement, désigne Mme Caroline FAURE en qualité de juge commissaire, Mmes LOUWERSE et BORDAS en qualités de juges commissaires suppléants, Me BAUJET de la SCP SILVESTRI BAUJET 23 rue du chai des farines 33000 Bordeaux en qualité de mandataire judiciaire
Numéro d'observation
86702
Date d'ajout
26/10/2006
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).