Entreprise : A.F.T. - SIREN 489 878 843
Identité
(Entreprise radiée le 02/02/2021)
Dénomination
A.F.T.
SIREN (siège)
489 878 843
Date d'immatriculation au RNE
02/05/2006
Date de fin de la personne morale
01/05/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20400 EUR
Adresse du siège
9 RUE EUGENE GOBER 97300 CAYENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHATIN BERTRAND , CHARLES , MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Draguignan
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS LUC , AUGUSTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Cayenne
Dénomination
AUDIT CONSEIL COMPTABILITE EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 0
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/04/2006
Siret
48987884300015
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés et entreprises par tous moyens, gestion et cession de ces participations dans toutes leurs formes, réalisation de toutes prestations, notamment le conseil et l'assistance, négoce et promotion de tous produits manufacturés ou biens d'équipement, acquisition, gestion et vente d'immeubles
Adresse
9 RUE 9 rue Eugène Gobert
97300 , Cayenne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
02/02/2021
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 02-02-2021 avec date D'effet au 07-09-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
14/09/2020
Description
Dissolution à compter du 23-05-2020, journal publicateur : L'APOSTILLE du : 09-06-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).