Entreprise : 1855EC - SIREN 489 629 378
Identité
Dénomination
1855EC
SIREN (siège)
489 629 378
Date d'immatriculation au RNE
14/04/2006
Début d’activité
03/04/2006
Date de fin de la personne morale
13/04/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'édition, la diffusion, la distribution et la traduction de tous ouvrages littéraires ou publicitaires sous tous formats et sur tous supports y compris numériques, audio et plus généralement de tous produits culturels ou a dimension culturelle et artistique (notamment carte postale, photos, brochures, dépliants, catalogue,...
Code APE
5811Z - Édition de livres
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
10 RUE DES MOULINS 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRE LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Hyon FABIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Sichel-Dulong HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/04/2006
Siret
48962937800014
Code APE
5811Z - Édition de livres
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'édition, la diffusion, la distribution et la traduction de tous ouvrages littéraires ou publicitaires sous tous formats et sur tous supports y compris numériques, audio et plus généralement de tous produits culturels ou à dimension culturelle et artistique (notamment carte postale, photos, brochures, dépliants, catalogue,...)
Adresse
10 RUE DES MOULINS
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2006B0783618
Date d'ajout
27/01/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 27/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
30/12/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 30/12/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201403659, date de cessation des paiements le 24/06/2014, et a désigné : juge commissaire M. Noël Pouderoux juge commissaire suppléant M. Louis Martin liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).