Entreprise : MESHNET SAS - SIREN 489 627 125
Identité
(Entreprise radiée le 18/09/2024)
Dénomination
MESHNET SAS
SIREN (siège)
489 627 125
Date d'immatriculation au RNE
01/08/2011
Date de fin de la personne morale
31/07/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
561090 EUR
Adresse du siège
131 IMP DES PALMIERS 30100 ALES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT I PIST OASIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENON FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
DROUILLARD ALAIN , MARCEL , RAYMOND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
F.B.AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Orange
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/04/2011
Siret
48962712500029
Nom commercial
MESHNET
Code APE
6120Z - Télécommunications sans fil
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commercialisation de solutions de télécommunication
Adresse
131 IMP DES PALMIERS
30100 , ALES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT I PIST OASIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2006
Siret
48962712500011
Code APE
6120Z - Télécommunications sans fil
Nature de l'établissement
Activité principale
Télécommunications sans fil
Adresse
4 PL GAMBETTA
78000 , VERSAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/032003
Date d'ajout
05/12/2020
Description
Par ordonnance en date du 05/12/2020, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné liquidateur judiciaire : SELARL SBCMJ 22 Rue Taisson 30100 ALES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/011844
Date d'ajout
23/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 23/09/2014 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître ANDRE Marc 2 RUE SALVADOR ALLENDE 30100 ALES. Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire Selarl de Saint Rapt et Bertholet Prise en la Personne de Me Bertholet Bruno 121 Rue Jean Dausset BP 41250 84911 Avignon cedex 9.
Numéro d'observation
F14/009465
Date d'ajout
23/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 23/07/2014 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 08/01/2015, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F14/009474
Date d'ajout
23/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 23/07/2014 désignant en qualité d'Administrateur judiciaire : SELARL DE SAINT RAPT et BERTHOLET prise en la personne de Me BERTHOLET Bruno 121 RUE JEAN DAUSSET BP 41250 84911 AVIGNON CEDEX 9 avec pour mission d'assister le débiteur.
Numéro d'observation
F14/000230
Date d'ajout
08/01/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 08/01/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître ANDRE Marc 2 RUE SALVADOR ALLENDE 30100 ALES. . Date de cessation des paiements : 01/07/2012
Numéro d'observation
F13/002936
Date d'ajout
01/03/2013
Description
A compter du 01.10.2012 : Modification relative aux dirigeants.
Numéro d'observation
F11/009764
Date d'ajout
01/08/2011
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées. Décision du 26.06.2007.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).