Entreprise : EOLIA - SIREN 489 625 087
Identité
Dénomination
EOLIA
SIREN (siège)
489 625 087
Date d'immatriculation au RNE
06/03/2007
Date de fin de la personne morale
05/03/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
392000 EUR
Adresse du siège
16 RUE KLEBER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRIER STEPHANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Les Choux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48962508700023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
16 RUE KLEBER
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48962508700015
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prise de participation dans toutes sociétés et personnes morales la gestion de tous portefeuilles titres prestations de services dans les domaines du management du secrétariat de la comptabilité de l informatique du conseil technique de l ingénierie
Adresse
la Petite ferme
45210 , Fontenay-sur-Loing - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
70491
Date d'ajout
17/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de ORLEANS en date du 11/07/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 17/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
16/07/2018
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 11/07/2018
Numéro d'observation
87548
Date d'ajout
24/01/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de ORLEANS en date du 15/12/2010 , met fin à la procédure de sauvegarde et prononce la liquidation judiciaire désigne liquidateur Me Jean-Paul JOUSSET , date de cessation des paiements 01/10/2010 .
Numéro d'observation
10600
Date d'ajout
16/12/2010
Description
Suivant jugement en date du 15/12/2010, le Tribunal de Commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de : Eolia Et a désigné : Liquidateur :Maître Jean-Paul Jousset 2, rue Adolphe Crespin 45000 Orléans Date de cessation des paiements : 01/10/2010
Numéro d'observation
78080
Date d'ajout
03/11/2010
Description
Le tribunal de commerce de ORLEANS a prononcé en date du 6/10/2010 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, Administrateur SELARL AJ ASSOCIES. F. MICHEL. A. MIROITE. C. GORINS, 3 RUE DE LA CROIX DE BOIS EN LA PERSONNE DE ME FRANCK MICHEL avec pour mission de : D' ASSITER , Mandataire judiciaire ME JEAN - PAUL JOUSSET, 2 RUE ADOLPHE CRESPIN. 45000 ORLEANS. . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
8422
Date d'ajout
08/10/2010
Description
Suivant jugement en date du 06/10/2010, le tribunal de commerce D'Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la société : Eolia Juge commissaire : Monsieur Gérard Etchanchu Juge commissaire suppléant : Monsieur Gérard Trochet Mandataire judiciaire : Maître Jean-Paul Jousset 2, rue Adolphe Crespin 45000 Orléans Administrateur judiciaire : Selarl A.J.Associés F. Michel - A. Miroité - C. Gorins 3, rue croix de bois en la personne de maître Franck Michel 45000 Orléans Avec mission d'assistance(art. L 622.1)
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
777
Date d'ajout
27/03/2007
Description
Radiation du RCS le 27/03/2007 à compter du 01/01/2007 Cessation complète d'activité dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Montargis Transfert à Issy-les-Moulineaux cedex92442- 16 rue Kleber
Numéro d'observation
84061
Date d'ajout
06/03/2007
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).