Entreprise : DOC - SIREN 489 623 546
Identité
(Entreprise radiée le 14/10/2021)
Dénomination
DOC
SIREN (siège)
489 623 546
Date d'immatriculation au RNE
16/08/2012
Date de fin de la personne morale
15/08/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
670 RTE DE BERRE 13510 EGUILLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE COMMERCIALE ET ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEGUERIE VINCENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DEN HARTOG GUY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Zimmersheim
Nom, Prénom(s)
FAVREAU FREDERIC , MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Dénomination
MONCEAU FINANCE AUDIT SAS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2012
Siret
48962354600053
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Assistance aux entreprises et aux particuliers en matière de stratégie, de développement, de conseil dans les domaines financiers
Adresse
670 RTE DE BERRE
13510 , EGUILLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE COMMERCIALE ET ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/11/2009
Siret
48962354600038
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
24 RUE D ARMAILLE
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2011
Siret
48962354600046
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
42 AV KLEBER
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/03/2006
Siret
48962354600012
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
4 AV DE STRASBOURG
77120 , COULOMMIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/07/2008
Siret
48962354600020
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
21 RUE D ORGEMONT
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
32605
Date d'ajout
14/10/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à DOC, Aix-en-Provence : 489623546 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/01/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8542
Date d'ajout
01/07/2016
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/05/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cette société a transféré son siège social de 42 avenue Kléber 75016 Paris où elle avait commencé son activité en date du 26/11/2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).