Entreprise : F2I DISTRIBUTION - SIREN 489 602 524
Identité
Dénomination
F2I DISTRIBUTION
SIREN (siège)
489 602 524
Date d'immatriculation au RNE
18/04/2006
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
68 BD JULES DURAND 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAILLARD JEAN-FRANCOIS , ANDRE , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Montivilliers
Nom, Prénom(s)
LAMOTTE FRANCK , JEAN , FERNAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Donville-les-Bains
Nom, Prénom(s)
PANCHOUT VALERIE , FRANCOISE , MONIQUE
Nom d'usage
VARIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Le Havre
Dénomination
S.E.C.A.G.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
DONVILLE LES BAINS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/10/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/03/2006
Siret
48960252400014
Code APE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros demi-gros ou détail location réparation d'articles de quincaillerie et de tous matériels pièces et matériaux nécessaires aux activités de bâtiment des travaux publics et de l' industrie en général et toutes prestations de services afférentes a ces produits. La création l'acquisition la location la prise à bail l' installation l'exploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet s'y rapportent et contribuent a sa réalisation
Adresse
68 BD JULES DURAND
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/010054
Date d'ajout
22/10/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 22/10/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/005044
Date d'ajout
28/09/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Havre en date du 28/09/2018 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate sur résolution de plan. Liquidateur judiciaire : Maître BEATRICE PASCUAL 6 rue Dupleix 76600 Le Havre. Date de cessation des paiements : 01/04/2018
Numéro d'observation
2915
Date d'ajout
16/07/2007
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL A COMPTER DU 02/07/2007 ANCIENNE : 30/06 NOUVELLE : 31/12 ACTES DEPOSES LE 16/07/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ART 262-7 DE LA LOI DU 24/07/1966 : LA SOCIETE EST REPRESENTEE A L'EGARD DES TIERS PAR UN PRESIDENT DESIGNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES STATUTS - LE PRESIDENT EST INVESTIT DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR EN TOUTE CIRCONSTANCE AU NOM DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE L'OBJET SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).