Entreprise : PAYSANS FROMAGERS NANTAIS - SIREN 489 602 110
Identité
Dénomination
PAYSANS FROMAGERS NANTAIS
SIREN (siège)
489 602 110
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2006
Date de fin de la personne morale
12/04/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
31395 EUR
Adresse du siège
RIGLANNE 44750 CAMPBON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BASTARD CHRISTIAN , ANDRE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Campbon
Nom, Prénom(s)
BESLE REMI , LAURENT , PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Plessé
Nom, Prénom(s)
GUITTON DOMINIQUE , RENE , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Bouvron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/2006
Siret
48960211000012
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Activité principale
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Adresse
RIGLANNE
44750 , CAMPBON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
08/06/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
08/06/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 07/06/2023
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
22/10/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 21/10/2020 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
15/01/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé, en date du 15/01/2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2020-8, date de cessation des paiements le 30/11/2019, et a désigné Monsieur Daniel NOBLET : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Madame Béatrice DAVID, liquidateur SCP PHILIPPE DELAERE en la personne de Me Philippe DELAERE "Le Constens" bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 LA BAULE CEDEX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/07/2019
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 31-12-2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).