Entreprise : SCI C.P.M.J.CARVIN - SIREN 489 588 012
Identité
(Entreprise radiée le 13/11/2023)
Dénomination
SCI C.P.M.J.CARVIN
SIREN (siège)
489 588 012
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2006
Date de fin de la personne morale
12/04/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
10 RUE COPERNIC 62000 ARRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIVIER JULIETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Neuville-Saint-Vaast
Nom, Prénom(s)
VIVIER PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Tourmignies
Nom, Prénom(s)
VIVIER CATHERINE
Nom d'usage
YON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Saint-Nicolas
Nom, Prénom(s)
VIVIER MATHIEU
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
DAINVILLE
Dénomination
GROUPE VIVIER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Arras
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2006
Siret
48958801200018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition l'administration et l'exploitation directe ou par bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis à usage commercial de bureaux ou d'habitation que la société pourrait acquérir construire ou faire construire dans le cadre d'un bail à construction.
Adresse
10 RUE 10 rue Copernic
62000 , Arras - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17930
Date d'ajout
13/11/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 21/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17433
Date d'ajout
06/11/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 21/07/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/11/2023
Description
Dissolution à compter du 21/07/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 21/07/2023, siège de la liquidation : 10 Rue Copernic 62000 Arras, parution de la publicité légale : L'Abeille de la Ternoise paru le 09/11/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).