Entreprise : M.I.S SAS - SIREN 489 421 594
Identité
Dénomination
M.I.S SAS
SIREN (siège)
489 421 594
Date d'immatriculation au RNE
05/04/2006
Début d’activité
10/03/2006
Date de fin de la personne morale
04/04/2105
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
CONSEIL POUR ENTREPRISES
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
37500 EUR
Adresse du siège
7 RUE DU CARDINAL LEMOINE 75005 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LESAGE NICOLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/03/2006
Siret
48942159400032
Nom commercial
MIS
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
CONSEIL POUR ENTREPRISES
Autres Activités
CONSEIL POUR ENTREPRISES
Adresse
7 RUE DU CARDINAL LEMOINE
75005 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/03/2006
Siret
48942159400016
Code APE
741G
Adresse
27 AV DE LA MOTTE-PICQUET
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/03/2007
Siret
48942159400024
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
58 PL DE WAGRAM
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2006B0718638
Date d'ajout
17/05/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17/05/2023 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P202200954 désigne liquidateur SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me Julie Perrot 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris, , maintient M. Olivier Duboureau, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me Maxime Langet,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2006B0718635
Date d'ajout
09/11/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 09/11/2022 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 18/11/2022, soit jusqu'au 18/05/2023
Numéro d'observation
2006B0718633
Date d'ajout
18/05/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 18/05/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202200954 date de cessation des paiements le 31/01/2022, et a désigné juge commissaire : M. Olivier Duboureau, administrateur : SELAS BL&Associes en la personne de Me Maxime Langet 3 bis rue des Archives 94000 Créteil, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me Julie Perrot 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 18/11/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
22/02/2017
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-01-2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).