Entreprise : BIBLIAS - SIREN 489 333 492
Identité
(Entreprise radiée le 02/03/2018)
Dénomination
BIBLIAS
SIREN (siège)
489 333 492
Date d'immatriculation au RNE
05/04/2006
Date de fin de la personne morale
04/04/2105
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
4 RUE MANUEL 85000 LA ROCHE-SUR-YON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIGNE STEPHANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Les Sables-d'Olonne
Nom, Prénom(s)
CUFI FRANCOIS , LOUIS , ERNEST
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
BAYLE ANNE
Nom d'usage
LAGUERIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Saint-Denis-la-Chevasse
Nom, Prénom(s)
DUHAIL GUILLAUME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Aizenay
Dénomination
SCP DE GUERRY DE BEAUREGARD - CUFI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Dénomination
SELARL PEROU ET ASSOCIES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Dénomination
Guy BLANCHARD - Stephane MIGNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/03/2006
Siret
48933349200010
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
faciliter les activités professionnelles dès associés, sans pouvoir par elle même exercer leur profession, telles qué celles-ci sont definies par la législation en vigueur et par les codes de deontologie respectifs en assurant notamment le libre choix par le client entre les avocats, membres de la société, ainsi qué l'indépendance technique et morale de chaque avocat qui exercera sous son entière responsabilite personnelle. Elle peut notamment acquerir, louer, vendre, echanger, tout matériel, mobilier, biens, meubles, installa- tions, etc necessaires a l'activité professionnel- le dès associés. Elle peut engager le personnel auxiliaire nécessaire et plus généralement proceder a toutes autres opérations mobilières, immobilieres ou financières se rapportant a l'objet social et n'alterant pas son caractère civil.
Adresse
4 RUE 4 rue Manuel
85000 , La Roche-sur-Yon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
02/03/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 06-11-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39483
Date d'ajout
03/04/2014
Description
Dissolution à compter du 31/12/2013 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/12/2013 siège de la liquidation 4 rue Manuel 85000 LA ROCHE SUR YON parution de la publicité légale Les Sables Vendée Journal du 10/04/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).