Entreprise : SARL T.E.D - SIREN 489 294 108
Identité
(Entreprise radiée le 03/01/2019)
Dénomination
SARL T.E.D
Sigle
TEDEV
SIREN (siège)
489 294 108
Date d'immatriculation au RNE
07/09/2011
Date de fin de la personne morale
06/09/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU DAUPHINE 69120 VAULX-EN-VELIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THORD ERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2011
Siret
48929410800027
Nom commercial
TEDEV
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de tous intérêts et participation par tous moyens apports souscriptions achats échanges d''actions obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises en France ou à l'étranger ainsi que l'administration la gestion le contrôle et la mise en valeur de ces participations la prestation de tous services et de conseil en matière de gestion de recherche développement marketing prospection financement organisation stratégie management direction ainsi que des conseils études et assistances de toutes natures l'exercice de mandat de gestion de direction ou de représentation.
Adresse
1 RUE 1 Rue du Dauphiné
69120 , Vaulx-en-Velin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/03/2006
Siret
48929410800019
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
147 RUE ARMAND SILVESTRE
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/000576
Date d'ajout
03/01/2019
Description
Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique à compter du 19/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/061339
Date d'ajout
10/12/2018
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'actionnaire unique GROUPE ST 1 Rue du Dauphiné 69120 VAULX-EN-VELIN, 789 540 341 RCS GTC Lyon en date du 17/10/2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).