Entreprise : MANON - SIREN 489 226 340
Identité
Dénomination
MANON
SIREN (siège)
489 226 340
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2006
Début d’activité
10/03/2006
Date de fin de la personne morale
26/03/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition d'un immeuble sis à vannes, rue Anita Conti, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
183 AV DU 4 AOUT 1944 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORGAT JEAN-FRANCOIS , CLAUDE , FELIX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Saint-Avé
Nom, Prénom(s)
BORGAT MARIE-CLAUDE , YVONNE , MICHELE
Nom d'usage
QUIDU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Séné
Nom, Prénom(s)
TUAL MONIQUE , MARIE , JOSEPHINE
Nom d'usage
BORGAT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
Saint-Avé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/03/2006
Siret
48922634000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition d'un immeuble sis à vannes, rue Anita Conti, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Autres Activités
Acquisition d'un immeuble sis à vannes, rue Anita Conti, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Adresse
183 AV DU 4 AOUT 1944
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6006
Date d'ajout
12/08/2020
Description
Modification relative aux associés à compter du 04/11/2019 : Partant : BORGAT Claude, Eugène, Alexandre, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).