Entreprise : BIO ENERGIE LOZERE - SIREN 489 196 840
Identité
Dénomination
BIO ENERGIE LOZERE
Sigle
B.E.L.
SIREN (siège)
489 196 840
Date d'immatriculation au RNE
23/03/2006
Début d’activité
02/11/2006
Date de fin de la personne morale
22/03/2056
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Production d'énergie et de chaleur et distribution privé-public
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
2562427 EUR
Adresse du siège
102 AV VICTOR HUGO 48000 MENDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU CAUSSE D'AUGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAFFIE MIREILLE
Nom d'usage
ENGELVIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Mende
Nom, Prénom(s)
ENGELVIN VINCENT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Mende
Nom, Prénom(s)
ENGELVIN JEROME
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
MENDE
Nom, Prénom(s)
LA ROCCA JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Aubagne
Nom, Prénom(s)
NAZZAROLI FRANCO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Aubagne
Nom, Prénom(s)
ROBERT MARIE-LOUISE , GENEVIEVE
Nom d'usage
ENGELVIN
Qualité
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Mende
Nom, Prénom(s)
ROUQUETTE GERALDINE
Nom d'usage
ENGELVIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Mende
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/2006
Siret
48919684000016
Nom commercial
Bio Energie Lozère
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Production d'énergie et de chaleur et distribution privé-public
Autres Activités
Production d'énergie et de chaleur et distribution privé-public
Adresse
102 AV VICTOR HUGO
48000 , MENDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU CAUSSE D'AUGE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
997
Date d'ajout
08/07/2019
Description
Augmentation de capital à compter du 31/12/2018 Ancien : 3 350 000 EUR Nouveau : 6 001 000 EUR Réduction de capital à compter du 31/12/2018 Ancien : 6 001 000EUR Nouveau : 2 562 427 EUR Changement de l'intitulé de l'adresse du siège-établissement principal, sur décision de la mairie et sans transfert à compter du 31/12/2018 ancien : ZA du Causse d'Auge 48000 Mende nouveau : 102 avenue Victor Hugo - ZA du Causse d'Auge 48000 Mende
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
981
Date d'ajout
28/07/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/06/2016 : Partant : SOCIETE MERIDIONALE D'AUDIT (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : NAZZAROLI Franco, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : LA ROCCA Jean-Louis, Commissaire aux comptes suppléant devient Commissaire aux comptes titulaire
Numéro d'observation
234
Date d'ajout
23/02/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/11/2014 : Nouveau : ENGELVIN Marie-Louise Geneviève, Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance Nouveau : ENGELVIN Géraldine, Membre du conseil de surveillance Nouveau : ENGELVIN Mireille, Membre du conseil de surveillance
Numéro d'observation
871
Date d'ajout
23/07/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/01/2014 : Partant : ENGELVIN Michel, Président (décédé) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2014 : Changement de qualité : ENGELVIN Vincent, Directeur (mentionné par erreur directeur général) devient Directeur général Changement de qualité : ENGELVIN Jérôme, Directeur (mentionné par erreur directeur général) devient Président
Numéro d'observation
1102
Date d'ajout
03/09/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/06/2012 : Partant : SAS Cabinet Camatte représentée par CAMATTE Guylaine, Commissaire aux comptes suppléant Partant : CAMATTE Guy, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAS SOCIETE MERIDIONALE D'AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : LA ROCCA Jean-Louis, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
09/01/2007
Description
Début d'activité de la société sur création. Activité : Production d'énergie et de chaleur et distribution privé-public Etablissement principal sis ZA du Causse d'Auge - 48000 MENDE Date d'effet : 02/11/2006
Numéro d'observation
1034
Date d'ajout
25/10/2006
Description
Augmentation du capital ancien capital : 100000 euros nouveau capital : 3350000 euros Date d'effet : 07/09/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).