Entreprise : FINANCIERE DE L'AVENIR - SIREN 489 147 678
Identité
(Entreprise radiée le 17/03/2023)
Dénomination
FINANCIERE DE L'AVENIR
SIREN (siège)
489 147 678
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2006
Date de fin de la personne morale
16/03/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
6500000 EUR
Adresse du siège
RUE DE L AVENIR 59126 LINSELLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI VIGNETTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MULLENBACH JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MOREAU XAVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
JACOB JEAN-BAPTISTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SJA Audit et Conseil
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/03/2006
Siret
48914767800010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
HOLDING ANIMATRICE DE GROUPE
Adresse
RUE Zone Industrielle de la Vignette rue de l Avenir
59126 , Linselles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI VIGNETTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
17/03/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 17/03/2023 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
17/03/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
21/11/2017
Description
ORDONNANCE de Monsieur Éric FELDMANN Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole EN DATE DU 16-11-2017 ordonnant la désignation de la SELARL 2M & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE MARTINEZ CAROLE demeurant 22 rue de l'Arcade 75008 PARIS en qualité d'Administrateur Judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS FINANCIERE DE L'AVENIR, en remplacement de la SELARL BAULAND, CARBONI, MARTINEZ & associés prise en la personne de Maître MARTINEZ Carole.
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
15/12/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 14/12/2016 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2016/686 désigne comme liquidateur : Maître Emmanuel MALFAISAN 34 rue du Triez 59290 WASQUEHAL met fin a la mission de l'administrateur : Maître Jean-Jacques BONDROIT et la SELARL BCM prise en la personne de Me Carole MARTINEZ après avoir finaliser la procédure de licenciement pour motif économique des salariés non repris et la signature des actes de cession
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
23/11/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 23/11/2016 arrête le plan de cession . Sous le n° 2016/686.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
28/07/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a prononcé en date du 27-07-2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016/686 date de cessation des paiements le 20-07-2016, administrateur : Maître Jean-Jacques BONDROIT 119 rue Jacquemars Giélée CS 20010 59041 LILLE CEDEX, avec pour mission : d'assister, administrateur : la SELARL BAULAND, CARBONI, MARTINEZ & ASSOCIÉS REPRÉSENTÉE PAR ME MARTINEZ CAROLE 7, rue de Caumartin 75009 - Paris avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : Maître Emmanuel MALFAISAN 34 rue du Triez 59290 WASQUEHAL, mandataire judiciaire : la SELAS BERNARD ET NICOLAS SOINNE REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE NICOLAS SOINNE 65 boulevard de la République 59100 ROUBAIX, et a ouvert une période d'observation expirant le 27-01-2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/03/2006
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 23 /03/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).