Entreprise : LE BOATEL - SIREN 489 142 158
Identité
Dénomination
LE BOATEL
SIREN (siège)
489 142 158
Date d'immatriculation au RNE
22/03/2006
Date de fin de la personne morale
21/03/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DES ACACIAS 13104 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
(BP4)
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTELLAS RICHARD , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Mas-Thibert
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/09/2011
Siret
48914215800034
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
6 RUE DES ACACIAS
13104 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
(BP4)
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/02/2006
Siret
48914215800018
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
21 RUE DU CHATEAU D EAU
13104 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/02/2006
Siret
48914215800026
Nom commercial
LE BOATEL
Enseigne
Le Boatel
Code APE
5040Z - Transports fluviaux de fret
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation du bateau à passagers dolce Vita comprenant hôtellerie restauration en navigation passagère ou à quai organisation réception d'événements
Adresse
Rive Droite du Canal Arles à Bouc Proche Pont Van Gogh
13200 , Arles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PROCHE PONT VAN GOGH
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1462
Date d'ajout
05/03/2018
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 02/03/2018, jugement clôturant les opérations de la liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif. Date d'effet : 02/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1493
Date d'ajout
05/03/2018
Description
Radiation du RCS le 05/03/2018 avec effet au 02/03/2018
Numéro d'observation
4382
Date d'ajout
14/09/2015
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU DATE 11/09/2015 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON A PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION ET OUVERT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE (SANS POURSUITE D ACTIVITE), A NOMME Daniel PERRIER JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE, Michèle LACROIX JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT ET MAITRE Bernard BRUNET-BEAUMEL 3, rue Gérard Gadiot 13200 Arles EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR ET A FIXE AU 27/07/2015 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS. Date d'effet : 11/09/2015
Numéro d'observation
1069
Date d'ajout
03/03/2015
Description
Jugement modifiant un plan de redressement SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 27/02/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON A MODIFIE LE PLAN DE REDRESSEMENT ARRETE PAR CE MEME TRIBUNAL LE 28/05/2010. A COMPTER DU 27/02/2015 Date d'effet : 27/02/2015
Numéro d'observation
2761
Date d'ajout
31/05/2010
Description
Adoption d'un plan de redressement SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 28/05/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON A ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT ET A NOMME MAITRE Bernard BRUNET-BEAUMEL - 3, RUE GERARD GADIOT - 13200 ARLES EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN. A COMPTER DU 28/05/2010 Date d'effet : 28/05/2010
Numéro d'observation
2065
Date d'ajout
21/04/2010
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 16/04/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON A PROROGE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS Date d'effet : 16/04/2010
Numéro d'observation
807
Date d'ajout
15/02/2010
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 12/02/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON A PROROGE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS Date d'effet : 12/02/2010
Numéro d'observation
4699
Date d'ajout
12/10/2009
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 09/10/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON A PROROGE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS Date d'effet : 09/10/2009
Numéro d'observation
3285
Date d'ajout
15/07/2009
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 10/07/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON A PROROGE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS Date d'effet : 10/07/2009
Numéro d'observation
2605
Date d'ajout
02/06/2009
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 29/05/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON A OUVERT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A NOMME Monsieur Philippe GEST JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE, Monsieur Christian TALON JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT, MAITRE Bernard BRUNET-BEAUMEL 3, RUE GERARD GADIOT 13200 ARLES MANDATAIRE JUDICIAIRE, A FIXE LE DELAI D ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES CREANCES A HUIT MOIS, A COMPTER DE LA DATE DE PARUTION AU BODACC DE L OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, AU 25/05/2009 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D OBSERVATION, AVEC AUTORISATION DE POURSUITE D ACTIVITE PAR LE BOATEL POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS Date d'effet : 29/05/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2105
Date d'ajout
20/09/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 01/07/2007 : PARTANT : ZUMTHOR PERNETTE CECILE FRANCOISE, GÉRANT(E) NOUVEAU : CASTELLAS RICHARD GEORGES, GÉRANT(E) PV DEPOT LE 20/09/2007 N° 1027 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LES NOUVELLES PUBLICATIONS DU 07/09/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).