Entreprise : JCB - SIREN 489 125 633
Identité
Dénomination
JCB
SIREN (siège)
489 125 633
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2006
Début d’activité
01/02/2006
Date de fin de la personne morale
20/03/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion immobilière
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
600 EUR
Adresse du siège
16 RUE DES MOUETTES 76540 SAINT-PIERRE-EN-PORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARPENTIER LAURE , BLANCHE , FERNANDE
Nom d'usage
CORDIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Saint-Pierre-En-Port
Nom, Prénom(s)
CORDIER CHRISTOPHE , BENOIT , MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
ST PIERRE EN PORT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2006
Siret
48912563300029
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion immobilière
Adresse
16 RUE DES MOUETTES
76540 , SAINT-PIERRE-EN-PORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2006
Siret
48912563300011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 RUE DE LA PLAGE
76540 , SAINT-PIERRE-EN-PORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3030
Date d'ajout
22/07/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/05/2008 : Partant : Mr CORDIER Benoit, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Partant : Mme CORDIER Jeannine, GÉRANTE Nouveau : Mme CARPENTIER Epouse CORDIER Laure Blanche Fernande, GÉRANTE ASSOCIÉE Changement de qualité : Mr CORDIER Christophe Benoit Marie Joseph, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE devient GÉRANT ASSOCIÉ Transfert de l'établissement principal à compter du 23/05/2008 : Ancienne adresse : 10 RUE DE LA PLAGE 76540 ST PIERRE EN PORT Nouvelle adresse : 16 Rue des Mouettes 76540 Saint Pierre en Port Transfert du siège social à compter du 23/05/2008 : Ancienne adresse : 10 RUE DE LA PLAGE 76540 ST PIERRE EN PORT Nouvelle adresse : 16 rue des Mouettes 76540 Saint-Pierre-En-Port - Actes déposés le 22/07/2008 Les Affiches de Normandie du 02/07/2008
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).