Entreprise : ATELIERS SERVICES MECANIQUE GENERALE - SIREN 489 052 423
Identité
Dénomination
ATELIERS SERVICES MECANIQUE GENERALE
Sigle
A.S.M.G.
SIREN (siège)
489 052 423
Date d'immatriculation au RNE
16/03/2006
Date de fin de la personne morale
15/03/2056
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
170000 EUR
Adresse du siège
ZI LE PIGEON BLANC 35640 MARTIGNE-FERCHAUD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE BRIGAND EMMANUEL
Nom d'usage
LE BRIGAND
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Rougé
Nom, Prénom(s)
BILLARD FABRICE
Nom d'usage
BILLARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Rougé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/10/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/03/2006
Siret
48905242300014
Code APE
2562B - Mécanique industrielle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
étude, conception et réalisation de tous travaux de mécanique générale et, à cé titre, fabrication réparation et entretien de tous matériels, outilla ges ou pièces détachées, négoce de tous matériels, outillages ou pièces détachées se rapportant à la mécanique générale, mécanique de précision
Code APRM
2562BZ - Mécanique industrielle
Adresse
ZI le Pigeon Blanc
35640 , Martigné-Ferchaud - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33406
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 10/07/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Massart Olivier . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 10/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
49887
Date d'ajout
13/03/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 03/03/2014 nommant M. Flaud François juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
21/10/2009
Description
: N° Procédure : 2009.00478 Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 21/10/2009 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du : 01/01/2009. Juge Commissaire : Mr Claude RICO Liquidateur : Maître Massart Olivier 10 square Vercingétorix 35000 Rennes
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/01/2008
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 11/01/2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 21/10/2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).