Entreprise : SCI IMMO FRANCO SUISSE - SIREN 489 046 656
Identité
Dénomination
SCI IMMO FRANCO SUISSE
SIREN (siège)
489 046 656
Date d'immatriculation au RNE
20/03/2006
Début d’activité
28/02/2006
Date de fin de la personne morale
19/03/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation, la création, la construction ou la surélévation de tout immeuble à usage d'habitation, industriel, commercial, rural, professionnel locatif ou autre
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
18 RUE D'HERSE 23210 BENEVENT-L'ABBAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAVIGNAUD ERIC , CLAUDE , EUGENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
GREMILLES (SUISSE
Nom, Prénom(s)
WOEFFRAY MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/02/2006
Siret
48904665600018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation, la création, la construction ou la surélévation de tout immeuble à usage d'habitation, industriel, commercial, rural, professionnel locatif ou autre
Autres Activités
L'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation, la création, la construction ou la surélévation de tout immeuble à usage d'habitation, industriel, commercial, rural, professionnel locatif ou autre
Adresse
18 RUE D'HERSE
23210 , BENEVENT-L'ABBAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1008
Date d'ajout
06/07/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/02/2009 : Partant : DURAND Didier Maurice, Gérant associé Changement de qualité : CHAVIGNAUD Eric Claude Eugène, Associé devient Associé Société Civile Changement de qualité : WOEFFRAY Michel, Associé devient Gérant associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).