Entreprise : SCI LES BASTIDES DES GALIPES - SIREN 488 927 765
Identité
Dénomination
SCI LES BASTIDES DES GALIPES
SIREN (siège)
488 927 765
Date d'immatriculation au RNE
07/03/2006
Début d’activité
15/03/2006
Date de fin de la personne morale
06/03/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition, construction et propriété de tous biens immobiliers, a usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
21 RUE GALLIENI 51500 RILLY-LA-MONTAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD BRIGITTE
Nom d'usage
DERLIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Rilly-la-Montagne
Nom, Prénom(s)
DERLIQUE THIERRY , PATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Rilly-la-Montagne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/03/2006
Siret
48892776500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, construction et propriété de tous biens immobiliers, a usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel
Autres Activités
acquisition, construction et propriété de tous biens immobiliers, a usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel
Adresse
21 RUE GALLIENI
51500 , RILLY-LA-MONTAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2272
Date d'ajout
21/03/2017
Description
Par jugement en date du 14/03/2017, le Tribunal de Grande Instance de Reims a converti le Redressement en Liquidation judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la SCI LES BAPTISTES DES GALIPES, a été nommé mandataire judiciaire à la liquidation la SCP CROZAT-BARRAULT-MAIGROT, prise en la personne Me CROZAT, 17 quai de la Villa, 51200 Epernay
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
595
Date d'ajout
21/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Reims en date du 12/01/2016 prononçant l'ouverture d'un redressement judiciaire Mandataire judiciaire : SCP CROZAT Jean François, BARAULT Isabelle MAIGROT Stéphane prise en la personne de Me CROZAT 17 Quai de la VILLA 51200 Epernay Date de cessation des paiements : 12 janvier 2016.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).