Entreprise : LAMARIS - SIREN 488 900 499
Identité
(Entreprise radiée le 27/05/2022)
Dénomination
LAMARIS
SIREN (siège)
488 900 499
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2006
Date de fin de la personne morale
12/03/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
18 AV FELIX FAURE 69007 LYON 7EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMAGNERE LAURENT , FRANCOIS , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/2006
Siret
48890049900010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
6 RUE CLAUDE CHAPPE
69370 , SAINT DIDIER AU MONT D'OR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE CUCY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/2012
Siret
48890049900036
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
18 AV FELIX FAURE
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/07/2006
Siret
48890049900028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Loueur de meuble professionnel
Adresse
QUA Résidence le Logis du Château les Hauts de Vaison
84110 , Vaison-la-Romaine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LOGIS DU CHATEAU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13918
Date d'ajout
27/05/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon à compter du 08/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/05/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 15/12/2021 - Siège de la liquidation : 8 Rue Notre Dame de Laurette 75009 PARIS - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 07/05/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
F07/043243
Date d'ajout
04/12/2007
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).