Entreprise : FRANKO SUISSE - SIREN 488 870 551
Identité
Dénomination
FRANKO SUISSE
SIREN (siège)
488 870 551
Date d'immatriculation au RNE
03/03/2006
Date de fin de la personne morale
02/03/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
LD BOIS MARTIN 16370 VAL-DE-COGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LENER VINCENT , ROGER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
Cherves-Richemont
Nom, Prénom(s)
PIERRE MICKAEL , GERALD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Migron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/12/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/01/2006
Siret
48887055100014
Code APE
452A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Adresse
LD Bois Martin
16370 , Cherves-Richemont - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
591
Date d'ajout
31/01/2014
Description
Radiation du RCS le 31/01/2014 avec effet au 28/01/2014 En date du 28/01/2014, le Tribunal de Commerce d'Angoulême à prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5819
Date d'ajout
28/11/2012
Description
En date du 28/11/2012, le Tribunal de Commerce d'Angoulême a ordonné le remplacement du liquidateur dans la procédure SARL FRANKO SUISSE Ancien liquidateur : Me TORELLI Jean-François, sous administration provisoire de Maîtres VILLA et HART DE KEATING - 17 rue René Goscinny - 16000 Angoulême Nouveau liquidateur : SCP PIMOUGUET-LEURET, en la personne de Me PIMOUGUET - 18, rue des Acacias - BP 20231 - 16007 ANGOULEME CEDEX
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
22/06/2010
Description
: MOD D'OFFICE DU 22/06/2010 Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME du 22/06/2010 nommant Mr Gérard BRAUD en qualité de Juge Commissaire Suppléant en rempla cement de Mr Frédéric LARSEN
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
22/06/2010
Description
: Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME du 22/06/2010 nommant: Mr Pierre GAUTIER en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Mr Marc CORDIER
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cognac a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Greffe précédent : 1602 (COGNAC).
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
25/04/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Cognac du 25/04/2008 décidant de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, décide de classer en régime général la procédure de la SARL FRANKO SUISSE
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/12/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 08/12/2006 décidant de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/12/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 00/00/0000 prononçant la liquidation judiciaire. Maintient la date de cessation de paiement au 27.10.2006 Constate la cessation totale de l'activité Maintient Mr CORDIER aux fonctions de juge Commissaire Maintient Mr LARSEN aux fonctions de juge Commissaire suppléant Liquidateur : ME TORELLI Jean-François 113 avenue Victor Hugo 16100 COGNAC
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
14/11/2006
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 10/11/2006 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 10/01/2007. Cessation des paiements en date du 27/10/2006. Juge Commissaire : M CORDIER Marc juge commissaire suppléant : M LARSEN Frédéric Mandataire judiciaire : ME TORELLI Jean-François 113 avenue Victor Hugo 16100 COGNAC
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cessation totale activité maintien immatriculation RCS - Date de cessation d'activité : 08/12/2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).