Entreprise : VIGNES ET SAVEURS - SIREN 488 839 168
Identité
(Entreprise radiée le 09/03/2018)
Dénomination
VIGNES ET SAVEURS
SIREN (siège)
488 839 168
Date d'immatriculation au RNE
01/03/2006
Date de fin de la personne morale
28/02/2105
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
RUE DU BEAUJOLAIS 69460 SAINT-ETIENNE-DES-OULLIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOT HERVE , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Saint-Étienne-des-Oullières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/02/2006
Siret
48883916800017
Code APE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commercialisation de vins et de tous produits accessoires à l'activité viticole
Adresse
RUE Rue du Beaujolais
69460 , Saint-Étienne-des-Oullières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F08/001282
Date d'ajout
15/04/2008
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées (AGE du 14 Février 2008)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).