Entreprise : MARGO 38 - SIREN 488 732 017
Identité
(Entreprise radiée le 03/11/2017)
Dénomination
MARGO 38
SIREN (siège)
488 732 017
Date d'immatriculation au RNE
21/02/2006
Date de fin de la personne morale
20/02/2036
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
193 RTE DE CHAMPTORAZ 38960 SAINT-AUPRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FILIOT GERARD , EDOUARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Fontaine
Nom, Prénom(s)
DIAS-PEREIRA SABINE , MELINA , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Montbonnot-Saint-Martin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/01/2006
Siret
48873201700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DU SAINT EYNARD
38700 , LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHALET MILLEPERTUIS JARDINS CHATREUSE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/01/2006
Siret
48873201700022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement.
Adresse
193 RTE 193 Route de Champtoraz
38960 , Saint-Aupre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/015670
Date d'ajout
03/11/2017
Description
Radiation en date du 03/11/2017 - Clôture des opérations de liquidation 29/09/2017 (Assemblée générale en date du 29/09/2017).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/012720
Date d'ajout
01/09/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 27/07/2017 - Siège de la liquidation : Mas De Bedé 46320 ASSIER - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 11/08/2017
Numéro d'observation
F14/008271
Date d'ajout
06/06/2014
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du Route DU SAINT EYNARD - CHALET MILLEPERTUIS LES JARDINS DE CHARTREUSE 38700 LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE au 193 Route de Champtoraz 38960 SAINT-AUPRE à compter du 07/02/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).