Entreprise : DELOR - SIREN 488 539 032
Identité
Dénomination
DELOR
SIREN (siège)
488 539 032
Date d'immatriculation au RNE
12/06/2015
Début d’activité
23/03/2022
Date de fin de la personne morale
11/06/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, mise en valeur, administration et exploitation par bail ou autre de tous biens et droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
273400 EUR
Adresse du siège
220 RTE DES VERGERS 38970 CORPS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELOR FRANCIS , ANDRE , DANIEL , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Riscle
Nom, Prénom(s)
ROUX OLIVIER , ALAIN , FRANCIS , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
DELOR CHRISTINE , MARTHE , DANIELE
Nom d'usage
MONS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Le Vésinet
Nom, Prénom(s)
DELOR MARTINE , MARIE , STEPHANE
Nom d'usage
ROUX
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Lacourt-Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/03/2022
Siret
48853903200034
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
220 RTE DES VERGERS
38970 , CORPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/12/2005
Siret
48853903200018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
27 CHE VIEUX DIT PERRIN
38100 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5081
Date d'ajout
13/07/2023
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble par suite du transfert du siège social précédemment situé 2522 Route d'Auch 82290 LACOURT-SAINT-PIERRE au 220 Route des Vergers 38970 CORPS à compter du 23/03/2022 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble le 12/07/2023 sous le numéro A2023/008084)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/017370
Date d'ajout
12/07/2023
Description
Transfert du principal établissement au 220 Route des Vergers 38970 CORPS à compter du 23/03/2022
Numéro d'observation
F23/017370
Date d'ajout
12/07/2023
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 2522 Route d'Auch 82290 LACOURT-SAINT-PIERRE (Greffe du Tribunal de Commerce de Montauban) Nouveau siège social : 220 Route des Vergers 38970 CORPS à compter du 23/03/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Suite au transfert, l'établissement situé 27 chemin Vieux dit Perrin 38000 Grenoble est supprimé au 25.12.2012. Commencement de l'exploitation à Grenoble le 30.12.2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).