Entreprise : SCM ESPACE SANTE LA ROCHE VINEUSE - SIREN 488 537 796
Identité
(Entreprise radiée le 11/05/2020)
Dénomination
SCM ESPACE SANTE LA ROCHE VINEUSE
SIREN (siège)
488 537 796
Date d'immatriculation au RNE
09/03/2006
Date de fin de la personne morale
08/03/2105
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1300 EUR
Adresse du siège
PL DE LA CHAPELLE 71960 LA ROCHE-VINEUSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLACE DE LA CHAPELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GROPPOSO AGNES , MICHELE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
La Roche-Vineuse
Nom, Prénom(s)
PRUDHOMME CATHERINE
Nom d'usage
BOISSEAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Hurigny
Nom, Prénom(s)
DITLECADET CATHERINE , ANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Berzé-la-Ville
Nom, Prénom(s)
BONNEVIALLE LAURE , MARIE
Nom d'usage
BASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Laizé
Nom, Prénom(s)
COUILLET MATHIEU , ALBERT , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Berzé-la-Ville
Nom, Prénom(s)
PERRIN ANNE-LAURE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Mâcon
Nom, Prénom(s)
MOLLE SYLVIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
La Roche-Vineuse
Nom, Prénom(s)
ANDRE AURELIE , DANIELE , MICHELE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1988
Commune de résidence
Mâcon
Nom, Prénom(s)
TIBERI JEAN-JACQUES , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Berzé-la-Ville
Nom, Prénom(s)
LATHUILLIERE NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
La Roche-Vineuse
Nom, Prénom(s)
PRUDON GAELLE , MARIANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1991
Commune de résidence
Salornay-sur-Guye
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/01/2006
Siret
48853779600010
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
PL DE LA CHAPELLE
71960 , LA ROCHE-VINEUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLACE DE LA CHAPELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000609
Date d'ajout
11/02/2020
Description
Cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/000609
Date d'ajout
11/02/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2019 - Siège de la liquidation : Place de la Chapelle 71960 LA ROCHE-VINEUSE - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Renaissance du 31/01/2020
Numéro d'observation
F20/000609
Date d'ajout
11/02/2020
Description
Modification relative aux dirigeants GROPPOSO Agnès Michèle nom d'usage : GROPPOSO Agnès n'est plus gérant GROPPOSO Agnès Michèle nom d'usage : GROPPOSO Agnès devient liquidateur COUILLET Mathieu Albert Henri nom d'usage : COUILLET Mathieu devient liquidateur à compter du 31/12/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).